Buscar por Legislatura
Selecione o período da legislatura
Mesa Diretora 2024
Mandato: 01/01/2024 a 31/12/2024
Presidente
Lorival Ewerling dos Santos Silveira
Vice-Presidente
Heitor Luiz Hoppe
Secretário(a)
Paula Thomas
Mesa Diretora 2023
Mandato: 02/01/2023 a 31/12/2023
Presidente
Paula Thomas
Vice-Presidente
Lorival Ewerling dos Santos Silveira
Secretário(a)
Heitor Luiz Hoppe
Mesa Diretora 2022
Mandato: 01/01/2022 a 31/12/2022
Mesa Diretora 2021
Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2021